Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Sørensen Prang | 21.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Sander Mikkelsen | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Toft Olesen | 28.04.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Christian Bilenberg Nielsen | 31.08.1989 | 21.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Sørensen Prang | 31.08.1989 | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Sander Mikkelsen | 31.08.1989 | 27.04.2023 | formand |
Ella Kristine Mikkelsen | 31.08.1989 | 12.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Arendt Glerup Mikkelsen | 31.08.1989 | 22.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Lars Meilvang | 31.08.1989 | 14.03.1994 | bestyrelsesmedlem |