Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 28.12.1995 | 28.12.1995 |
UNDER KONKURS | 15.06.1993 | 27.12.1995 |
NORMAL | 01.01.1989 | 14.06.1993 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Peter Oldvig. | 01.01.1989 | 13.05.1993 |
Erik Tronborg Andersen. | 01.01.1989 | 13.07.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
SH ELEKTRONIK FINANS ApS | 14.07.1989 | 25.01.1996 |
ApS SPKR 4 NR. 2227 | 01.01.1989 | 13.07.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse | 04.03.1992 | 28.12.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.