Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-10-24 fjernes Navne: ULF JØRGENSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kingosgade 13, kl., 1818 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-24 fjernes Direktion: Ulf Faust Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-26 tilføjes Navne: ULF JØRGENSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2200 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og udlejning specielt indenfor video og EDB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Vedtægter: 1989-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosgade 13, kl., 1818 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2200 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)