Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2017-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Kontaktoplysninger: sbb_dk@hotmail.com (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Navne: DRIFTSSELSKABET E.P. AF 1/9 2005 ApS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-12-23 fjernes Direktion: Inge Petersen (direktion) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2015-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: sbb_dk@hotmail.com (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, herunder finansiering og kapitalanbringelse. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Vedtægter: 2008-04-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-09-19)
Den 2007-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2007-11-13 tilføjes Navne: DRIFTSSELSKABET E.P. AF 1/9 2005 ApS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2007-11-12 fjernes Navne: DRIFTSSELSKABET E.P. AF 1.9.2005 A/S (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2007-11-13 tilføjes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-13 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2007-11-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-13 fjernes Bestyrelse: Inge Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2005-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelgårdvej 15, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-23 tilføjes Bestyrelse: Lars Odd Pettersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 fjernes Bestyrelse: Tony Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Direktion: Inge Petersen (direktion) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2005-11-23 fjernes Direktion: Tony Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-09-19)
Den 2005-09-01 tilføjes Navne: DRIFTSSELSKABET E.P. AF 1.9.2005 A/S (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2005-08-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 fjernes Navne: IG-BYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-18 tilføjes Bestyrelse: Inge Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 fjernes Bestyrelse: Tom Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Direktion: Tony Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 fjernes Direktion: Erik Rene Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-18 tilføjes Bestyrelse: Tony Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Bestyrelse: Finn Niels Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 tilføjes Navne: IG-BYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-09 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1604 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-09 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelgårdvej 15, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1604 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)