Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-12-21 fjernes Binavne: DET DANSKE VALUTASELSKAB 2 A/S, DANSKE VERDENSVALUTA 2 A/S, DANSKE SCANDIVALUTA 2 A/S, DANSKE FOREIGN EXCHANGE 2 A/S, DANSKE EXCHANGE INVESTMENT 2 A/S, DANSKE EUROVALUTA 2 A/S, DANSKE CURRENCIES 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 fjernes Navne: DANSKEVALUTA 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 12, 1092 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 fjernes Bestyrelse: Peter Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 fjernes Direktion: Sten Tore Sanberg Davidsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-20 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Jørgen Frank Jakobsen, Alex Roald Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 tilføjes Navne: DANSKEVALUTA 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1582 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og investering i valuta og værdipapirer, herunder valutaarbitrage og terminsforretninger eller anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 tilføjes Vedtægter: 1989-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 12, 1092 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Binavne: DET DANSKE VALUTASELSKAB 2 A/S, DANSKE VERDENSVALUTA 2 A/S, DANSKE SCANDIVALUTA 2 A/S, DANSKE FOREIGN EXCHANGE 2 A/S, DANSKE EXCHANGE INVESTMENT 2 A/S, DANSKE EUROVALUTA 2 A/S, DANSKE CURRENCIES 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1582 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Statsaut. revisor Jørgen Frank Jakobsen, Alex Roald Ankjær-Jensen, CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)