Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Frederik Lasinguak Jørgen Sigurdsen | 16.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Karl Peter Jakob Markussen | 16.05.2024 | formand |
Hans Jens Enok Jakob Grønvold | 16.05.2024 | næstformand |
Per Mikkelsen | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hyldgaard Eriksen | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bo Volfred Christensen | 14.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Algott Knud Hans Ottosen | 19.05.2022 | 16.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Johan Peter Mathiassen | 19.05.2022 | 16.05.2024 | formand |
Johan Frederik Lasinguak Jørgen Sigurdsen | 19.05.2022 | 15.05.2024 | næstformand |
Peter Kristian B S Grønvold | 17.05.2021 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frans Viggo Heilmann | 17.05.2021 | 19.05.2022 | formand |
Peter Kristian B S Grønvold | 17.11.2020 | 16.05.2021 | formand |
Hans Jens Edvard Ole Møller | 13.11.2020 | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karl Peter Jakob Markussen | 08.03.2018 | 19.05.2022 | næstformand |
Peter Kristian B S Grønvold | 08.03.2018 | 16.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Frans Viggo Heilmann | 08.03.2018 | 13.11.2020 | formand |
Michael Skourup | 03.05.2017 | 08.03.2018 | formand |
Frans Viggo Heilmann | 03.05.2017 | 07.03.2018 | næstformand |
Karl Peter Jakob Markussen | 24.04.2016 | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kristian B S Grønvold | 24.04.2016 | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Frans Viggo Heilmann | 24.04.2016 | 02.05.2017 | formand |
Per Mikkelsen | 24.04.2016 | 02.05.2017 | næstformand |
Jens Peder Kleist | 01.04.2015 | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Steensgaard Eriksen | 01.04.2015 | 24.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Mikkelsen | 01.04.2015 | 23.04.2016 | formand |
Carl Steffen Christensen | 14.11.2014 | 01.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Tange Lauritzen | 14.11.2014 | 01.04.2015 | formand |
Per Mikkelsen | 14.11.2014 | 31.03.2015 | bestyrelsesmedlem |