Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kissarneqqortuunnguaq 13 101., 3900 Nuuk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Aqqusinersuaq 91, 3911 Sisimiut (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aqqusinersuaq 91, 3911 Sisimiut (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaaleeqqap Aqquserna 6, 3911 Sisimiut (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-17 tilføjes Vedtægter: 2020-01-17 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: revisor@oxenvad.gl (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: revisor@greennet.gl (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2016-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaaleeqqap Aqquserna 6, 3911 Sisimiut (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2016-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nasiffimmut 12, 3911 Sisimiut (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: revisor@greennet.gl (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2014-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nasiffimmut 12, 3911 Sisimiut (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2014-08-19 tilføjes Binavne: OXENVADS REGNSKABS- OG BOGFØRINGSASSISTANCE AF 2014 ApS, OX-INVEST AF 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Direktion: Knud Oxenvad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive regnskabs- og bogføringsservice, investering og anden dermed efter direktionens skøn relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2014-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Legale ejere: Knud Oxenvad (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2014-08-19 tilføjes Navne: REVISOREN I SISIMIUT AF 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Reelle ejere: Knud Oxenvad (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2014-08-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Stiftere: REVISOREN I SISIMIUT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Vedtægter: 2014-08-19 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)