Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Christiansen | 28.08.1998 | 05.04.2001 | direktion |
Aage Munk Jacobsen | 01.12.1996 | 28.08.1998 | direktion |
Flemming Kirk Bertelsen | 16.01.1989 | 28.11.1996 | direktion |
Albert Carl Holkenberg | 16.01.1989 | 14.12.1994 | direktion |
Jan Godballe Børjesson | 16.01.1989 | 25.10.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Fuglsang Christensen | 07.01.1999 | 05.04.2001 | bestyrelse |
Morten Frits Pedersen | 28.08.1998 | 07.01.2000 | bestyrelse |
Aage Munk Jacobsen | 23.03.1998 | 28.08.1998 | bestyrelse |
Torben Erikstrup | 04.12.1997 | 05.04.2001 | formand |
Kaj Christiansen | 07.05.1997 | 05.04.2001 | bestyrelse |
Torben Mejnertsen | 28.11.1996 | 04.12.1997 | formand |
Mohamed Nabil Sayed Khalil | 16.01.1989 | 28.08.1998 | bestyrelse |
Erik Holst | 16.01.1989 | 28.08.1998 | bestyrelse |
Frank Larsen | 16.01.1989 | 28.08.1998 | personlig_suppleant |
Leo Nøhr Pedersen | 16.01.1989 | 28.08.1998 | personlig_suppleant |
Albert Carl Holkenberg | 16.01.1989 | 23.03.1998 | bestyrelse |
Jan Offersøy Nielsen | 16.01.1989 | 07.05.1997 | bestyrelse |
Jens Viskinge Jensen | 16.01.1989 | 28.11.1996 | formand |
Aage Erling Jensen | 16.01.1989 | 16.11.1995 | bestyrelse |
Flemming Kirk Bertelsen | 16.01.1989 | 14.12.1994 | bestyrelse |
Ole Rendbæk | 16.01.1989 | 05.11.1993 | bestyrelse |
Carsten Fode | 16.01.1989 | 25.10.1989 | bestyrelse |
Hans-Jørn Østergaard Andersen | 16.01.1989 | 25.10.1989 | bestyrelse |
Jan Godballe Børjesson | 16.01.1989 | 25.10.1989 | bestyrelse |