Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Pukuffik 12, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Legale ejere: Ib Leif Kristiansen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Navne: Selskabet af 1. juni 2022 ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Reelle ejere: Ib Leif Kristiansen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Revisor: Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-14 fjernes Direktion: Ib Leif Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-06-08 tilføjes Navne: Selskabet af 1. juni 2022 ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-06-07 fjernes Navne: GRØNLANDS VVS ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-08 tilføjes Vedtægter: 2022-06-08 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Revisor: Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2020-11-01 fjernes Revisor: Anpartsselskabet af 1/9 2005 (offentliggjort 2020-11-07)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 fjernes Direktion: Nic Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Nic Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-08-01 tilføjes Legale ejere: Ib Leif Kristiansen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-08-01 tilføjes Reelle ejere: Ib Leif Kristiansen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pukuffik 12, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Direktion: Ib Leif Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2014-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, fabrikation og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Navne: GRØNLANDS VVS ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Revisor: Anpartsselskabet af 1/9 2005 (offentliggjort 2020-11-07)
Den 2014-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2014-05-15 tilføjes Vedtægter: 2014-05-15 (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2014-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-20)