Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-04-23 fjernes Navne: FASANEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Direktion: Trygve Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-12 fjernes Direktion: Arne Helmuth Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-19 tilføjes Navne: FASANEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2174 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration samt handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Vedtægter: 1989-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2174 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)