Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-04-17 fjernes Navne: NIPO-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 11, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Revisor: REVISIONS-CEMTRET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 fjernes Direktion: Karl Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-31 tilføjes Navne: NIPO-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2155 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 202.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og financiering og i forbindelse hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 tilføjes Vedtægter: 1989-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 11, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2155 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONS-CEMTRET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)