Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangmosen 30, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-05 fjernes Direktion: Mogens Palle Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-05 fjernes Navne: CHRIS-CON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-03-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Stiftere: Poul Kampmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangmosen 30, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangmosen 30, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-10 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, rådgivende ingeniørvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Vedtægter: 1996-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-24 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-24 fjernes Revisor: REVISION FYN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Navne: CHRIS-CON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-02 fjernes Navne: MIK-MAK XXI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-02 fjernes Direktion: Poul Kampmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangmosen 30, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-03 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-03 tilføjes Direktion: Poul Kampmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-03 tilføjes Navne: MIK-MAK XXI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Revisor: REVISION FYN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Stiftere: Poul Kampmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)