Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 23, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-16 fjernes Navne: COMTRADE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-07-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Revisor: CCGJHB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Stiftere: Jan Ranners (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Direktion: Kurt Drejer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 tilføjes Revisor: CCGJHB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 fjernes Revisor: Karsten Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, transport og stevedorevirksomhed samt financiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 tilføjes Vedtægter: 1994-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-10 tilføjes Navne: COMTRADE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-09 fjernes Navne: HAVNEFRONTENS SELSKABSLAGER 11451 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-09 fjernes Direktion: Jan Ranners (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 23, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-09 tilføjes Direktion: Jan Ranners (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-09 tilføjes Navne: HAVNEFRONTENS SELSKABSLAGER 11451 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010, Karsten Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 tilføjes Stiftere: Jan Ranners (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)