Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eske Dyva | 06.10.2000 | 23.10.2000 | direktion |
Jens-Ulrich Schrøder | 17.04.1998 | 14.06.2004 | adm. dir |
Eske Dyva | 09.10.1997 | 16.02.1998 | direktion |
Ulf Reinhard Brøste | 21.11.1995 | 27.11.1998 | direktion |
Peter Brøste | 21.11.1995 | 21.11.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Liselotte Redington Lyngsø | 29.11.2002 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Per Hulthin Nygaard | 29.11.2002 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Torben Svanholm | 29.11.2002 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Keld Kristian Nielsen | 29.11.2002 | 14.06.2004 | personlig_suppleant |
Hanne Krogh | 28.11.1998 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Claus Skovdal | 28.11.1998 | 14.06.2004 | personlig_suppleant |
Birthe Berg Christensen | 28.11.1998 | 29.11.2002 | bestyrelse |
Lars Korbo | 28.11.1998 | 30.11.1999 | personlig_suppleant |
Mogens Brinks | 21.11.1995 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Peter Brøste | 21.11.1995 | 14.06.2004 | næstformand |
Jørgen Mæhlskov Herlevsen | 15.03.1947 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Jens William Werner | 15.03.1947 | 14.06.2004 | formand |
Steffen Kristensen | 15.03.1947 | 27.11.1998 | bestyrelse |
Ove Jensen | 15.03.1947 | 27.11.1998 | bestyrelse |
Søren Søndergaard | 15.03.1947 | 27.11.1998 | personlig_suppleant |
Robert Jørn Jensen | 15.03.1947 | 27.11.1998 | personlig_suppleant |
Henning Uth | 15.03.1947 | 01.07.1997 | bestyrelse |
Erik Guldfeldt-Hansen | 15.03.1947 | 21.11.1995 | formand |
Annette Wahlstrøm Jensen | 15.03.1947 | 25.01.1994 | bestyrelse |
Finn Skovgård | 15.03.1947 | 25.01.1994 | bestyrelse |
Palle Rehr Overgaard | 15.03.1947 | 25.01.1994 | personlig_suppleant |
Jørgen Flemming Lisberg | 15.03.1947 | 16.12.1992 | bestyrelse |
Hemming Kristian Jørgensen | 15.03.1947 | 23.07.1990 | bestyrelse |
Peter Brøste | 15.03.1947 | 22.02.1989 | bestyrelse |
Ida Ariane Høyer | 15.03.1947 | 22.02.1989 | personlig_suppleant |
Gertrud Brøste | 15.03.1947 | 30.03.1988 | bestyrelse |