Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne |
Den 1999-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-29 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 1. JULI 1995 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Revisor: BJØRKLUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Stiftere: Trine Pia Stenshøj Østergaard, Poul Jørgen Sørensen, Lena Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Bestyrelse: Trine Pia Stenshøj Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Direktion: Lena Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Revisor: BJØRKLUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-28 tilføjes Vedtægter: 1997-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 1. JULI 1995 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-31 fjernes Binavne: JYSK BILPLEJE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-31 fjernes Navne: DANSK BILPLEJE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Jørn Pape Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-20 fjernes Bestyrelse: Poul Jørgen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-20 tilføjes Direktion: Lena Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-20 fjernes Direktion: Poul Jørgen Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-20 tilføjes Stiftere: Lena Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-27 tilføjes Bestyrelse: Poul Jørgen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Binavne: JYSK BILPLEJE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Direktion: Poul Jørgen Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-27 tilføjes Navne: DANSK BILPLEJE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Stiftere: Trine Pia Stenshøj Østergaard, Poul Jørgen Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)