Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Navne | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kenny Drews Vej 55, 4., 2450 København SV (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Nielsens Allé 2, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-11-30)
Den 2007-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Nielsens Allé 2, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2007-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 187, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2004-11-03)
Den 2004-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 187, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2004-11-03)
Den 2004-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 48, 4. tv., 1553 København V (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 48, 4. tv., 1553 København V (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Anna Gade 56, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2003-06-03)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-17 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-11-30)
Den 2001-09-16 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-16 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-11-30)
Den 2000-06-26 tilføjes Navne: Allan Muff Lassen (offentliggjort 2000-06-26)
Den 2000-06-25 fjernes Navne: ALLAN MUFF LASSEN TOLD & SKAT HELSINGØR (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1989-01-01 tilføjes Interessenter: Allan Muff (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1988-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Anna Gade 56, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2003-06-03)
Den 1988-05-01 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-11-30)
Den 1988-05-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Navne: ALLAN MUFF LASSEN TOLD & SKAT HELSINGØR (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)