Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-09-07 fjernes Navne: INTERNATIONAL DEBT RECOVERIES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 38, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Stiftere: FLOWCON INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-08 fjernes Direktion: Jørgen Leif Cadovius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Boesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-21 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 fjernes Revisor: Carsten Gottschalck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-05 fjernes Bestyrelse: Inger Marie Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 tilføjes Navne: INTERNATIONAL DEBT RECOVERIES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 fjernes Navne: P.W.C.S. NR.24 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 fjernes Direktion: Birgitte Horn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed og rådgivning i forbindelse med inddrivelse af tilgode- havender i udlandet og i forbindelse med rekonstruktion af udenlandske debitorvirksomheder. Selskabet har end- videre til formål at foretage kapitalanbringelse i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Vedtægter: 1989-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 38, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Inger Marie Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Birgitte Horn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: P.W.C.S. NR.24 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Carsten Gottschalck, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: FLOWCON INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)