Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-01-09 fjernes Navne: DANE PULP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 fjernes Bestyrelse: Lennart Myhrmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 fjernes Bestyrelse: Jan Bonfils (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 fjernes Direktion: Leif Erik Reidar Myhrmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: DANE PULP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-31 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-31 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-31 fjernes Navne: DRAS NR. 1098 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-31 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 tilføjes Vedtægter: 1989-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsessegade 95, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: DRAS NR. 1098 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)