Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 35, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-22 fjernes Navne: METTE NIELSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-10-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation samt investering, herunder at eje aktier i A/S DOM HOLDING af lo. april l99o og investering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Vedtægter: 2009-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Bestyrelse: Ane Foged Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Direktion: Ane Foged Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 35, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 5, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2005-11-24)
Den 2006-02-25 tilføjes Direktion: Ane Foged Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-25 fjernes Direktion: Anne-Mette Kathrine Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 5, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2005-11-24)
Den 2005-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 71, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2002-01-24)
Den 2002-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 71, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2002-01-24)
Den 2002-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 50, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2000-01-11)
Den 2000-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 50, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2000-01-11)
Den 2000-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-14 tilføjes Bestyrelse: Frederik Foged Dreyer-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-06 fjernes Bestyrelse: Hans Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-24 fjernes Bestyrelse: Henning Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 fjernes Bestyrelse: Mogens Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 tilføjes Navne: METTE NIELSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-05 fjernes Navne: DDM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-11 tilføjes Navne: DDM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-10 fjernes Navne: DRAS NR. 1096 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-10 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: DRAS NR. 1096 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)