Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 3, 2. TV., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-02 fjernes Direktion: Preben Alex Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-02 fjernes Navne: NOTAX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Revisor: Finn Elkjær Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-09 tilføjes Navne: NOTAX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-08 fjernes Navne: KLARUP KRO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 fjernes Bestyrelse: Per Ilsø (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 fjernes Direktion: Anders Christian Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørn Nedenskov Jepsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendommen matr. nr. 18-n Romdrup by, beliggende Klarupvej 45, 9270 Klarup. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Vedtægter: 1991-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Revisor: Kaj Kudahl Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Navne: KLARUP KRO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-09 fjernes Navne: DRAS NR. 1092 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 580.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-09 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-09 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-09 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 3, 2. TV., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: DRAS NR. 1092 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Kaj Kudahl Hansen, Reg. revisor Jørn Nedenskov Jepsen, Finn Elkjær Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)