Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-08 fjernes Navne: UPLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 42, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Direktion: Uno Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Revisor: MR 23146 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-19 tilføjes Navne: UPLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Navne: ASX 14755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Vedtægter: 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 42, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ASX 14755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S, MR 23146 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)