Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-03-26 fjernes Navne: RAMMEVÆRKSTEDET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærsigvej 1, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Direktion: Henrik Luna Steen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Revisor: VESTERPORT ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Stiftere: Anker Laden-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-28 tilføjes Navne: RAMMEVÆRKSTEDET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET TAGE HOLM, ØSTERVRÅ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Direktion: Tage Holm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-18 tilføjes Vedtægter: 1993-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET TAGE HOLM, ØSTERVRÅ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Navne: ApS MKML NR. 192 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Direktion: Anker Laden-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Revisor: H & B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsigvej 1, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Direktion: Anker Laden-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Navne: ApS MKML NR. 192 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Revisor: H & B ApS, VESTERPORT ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Stiftere: Anker Laden-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)