Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 204, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 fjernes Navne: FARSI CLOTHING CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Revisor: Per Krogh Rants (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Stiftere: PLECTO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-19 fjernes Bestyrelse: Bahman Separlous (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 fjernes Direktion: Bahman Separlous (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 204, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 19, 5. TV., 1411 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med tøj og tekstiler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-15 tilføjes Vedtægter: 1999-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-01 tilføjes Bestyrelse: André Szabolcs Szigethy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Bestyrelse: Jamal Saleh Soltanizadeh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jamal Saleh Soltanizadeh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Bestyrelse: John Vincent (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Bestyrelse: John Vincent (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Bestyrelse: Parviz Rahbari-Moghadam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Bestyrelse: Kirsten Bundgaard Rugtved (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 fjernes Bestyrelse: Janni Nannberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 tilføjes Navne: FARSI CLOTHING CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-27 fjernes Navne: VX 20.126 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-27 fjernes Direktion: August Jes Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 fjernes Revisor: BORG & GREEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 19, 5. TV., 1411 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-02 tilføjes Bestyrelse: Janni Nannberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Direktion: August Jes Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-02 tilføjes Navne: VX 20.126 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Revisor: BORG & GREEN I/S, Per Krogh Rants (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Stiftere: PLECTO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)