Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1996-08-20 fjernes Binavne: ICC INTERNATIONAL CONTRACTORS COMPAGNI LTD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-20 fjernes Navne: RIMOR DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Direktion: Lars Kilde Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-29 fjernes Direktion: Palle Flebo-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-29 fjernes Revisor: NEC LTD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-19 tilføjes Navne: RIMOR DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Navne: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 14. MAJ 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Direktion: Finn Villiam Elfving (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge fast ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed samt at udøve næring ved financiel virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Vedtægter: 1993-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-27 fjernes Direktion: Poul Bøjer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-27 fjernes Revisor: JENS CHR. MIKKELSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Navne: INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 14. MAJ 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Navne: SCHULTE & HARTMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Direktion: Henni Hartmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Navne: SCHULTE & HARTMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 fjernes Navne: ASX 14468 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Binavne: ICC INTERNATIONAL CONTRACTORS COMPAGNI LTD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Navne: ASX 14468 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab, JENS CHR. MIKKELSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, NEC LTD A/S, Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)