Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 24, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-05 fjernes Direktion: Mogens Bent Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-05 fjernes Navne: CLAUSEN EXCLUSIVE CARS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-18 tilføjes Navne: CLAUSEN EXCLUSIVE CARS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-17 fjernes Navne: CLASSIC PORSCHE & MERCEDES BENZ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 tilføjes Vedtægter: 1997-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Navne: CLASSIC PORSCHE & MERCEDES BENZ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-17 fjernes Navne: S.L. EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-05 tilføjes Direktion: Mogens Bent Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 fjernes Direktion: Niels Erik van Wyhe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Direktion: Niels Erik van Wyhe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Direktion: Steen Garde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 fjernes Revisor: Mogens Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 fjernes Direktion: Bjarne Winther Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 fjernes Revisor: ASKEHAVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-16 fjernes Direktion: Sonja Vibeke Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-16 fjernes Revisor: SVEND AAGE NIELSEN REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 fjernes Direktion: Benny Lynge Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-04 tilføjes Navne: S.L. EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-03 fjernes Navne: ASX 14458 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-03 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-03 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 24, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Navne: ASX 14458 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, SVEND AAGE NIELSEN REVISION ApS, ASKEHAVE ApS, Mogens Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)