Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-05-01 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-04 tilføjes Reelle ejere: Hanne Uggerhøj (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2013-01-04 tilføjes Bestyrelse: Hanne Uggerhøj (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Bestyrelse: Erik Beck Uggerhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Direktion: Hanne Uggerhøj (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 fjernes Direktion: Erik Beck Uggerhøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Legale ejere: Hanne Uggerhøj (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Gerner Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-22 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Gerner Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 fjernes Revisor: Henning Krabbe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-04 fjernes Bestyrelse: Paul Marie Siffert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-24 tilføjes Bestyrelse: Trine Uggerhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 fjernes Bestyrelse: Hanne Uggerhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 tilføjes Direktion: Erik Beck Uggerhøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 fjernes Direktion: Hanne Uggerhøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-12 tilføjes Bestyrelse: Hanne Uggerhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-12 fjernes Bestyrelse: Niels Aage Koch Hertel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og forhandle måleinstrumenter og tilbehør hertil samt investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Vedtægter: 1996-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-22 tilføjes Navne: RADEC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-21 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1879 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-21 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-21 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsvej 10, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1879 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Henning Krabbe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)