Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@miraflores.dk (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 fjernes Kontaktoplysninger: pbj-invest@firma.tele.dk (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-11 tilføjes Direktion: Inge Birte Lange-Petersen (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-11 fjernes Direktion: Poul Bindesbøll Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-11 tilføjes Vedtægter: 2016-04-11 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Direktion: John Lange-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Revisor: AFVIKLINGSSELSKABET RFS AF 17/12 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Bestyrelse: Olaf Bjørnestad Graabæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: pbj-invest@firma.tele.dk (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Adelborgs Allé 8, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 53, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 personer: 1 direktør samt en person fra bestyrelsen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1997-11-10 tilføjes Vedtægter: 1997-11-10 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-18 tilføjes Legale ejere: ApS SPKR 4 NR. 1632 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 1994-04-18 tilføjes Reelle ejere: Inge Birte Lange-Petersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1994-03-05 fjernes Revisor: Henning Raaby Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-04 tilføjes Navne: JACTA INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-03 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2153 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-03 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 53, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Bestyrelse: Olaf Bjørnestad Graabæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2153 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Henning Raaby Olsen, AFVIKLINGSSELSKABET RFS AF 17/12 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)