Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2018-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulsnæs 6, 6300 Gråsten (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-12-31 fjernes Interessenter: TINE HERMANN HOLDING ApS, Rikke Marie Ellegaard Jensen, Per Søgaard Iversen, Finn Mortensen, Eva Elisabeth Bauer, Andreas Fröhlich (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-12-31 fjernes Navne: Lægernes Hus Gråsten I/S (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Per Søgaard Iversen, Finn Mortensen, Rikke Marie Ellegaard Jensen, Andreas Fröhlich, Tine Moesgaard Hermann (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulsnæs 6, 6300 Gråsten (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulsnæs 6, 6300 Gråsten (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Interessenter: TINE HERMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2016-12-30 fjernes Interessenter: Tine Moesgaard Hermann (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-02-04 tilføjes Interessenter: Tine Moesgaard Hermann, Eva Elisabeth Bauer (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2015-02-04 fjernes Interessenter: Lars Bønløkke (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-02-03 fjernes Interessenter: Eva Elisabeth Bauer (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2012-05-01 tilføjes Reelle ejere: Tine Moesgaard Hermann (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2011-08-30 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2011-08-29 fjernes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2011-08-30 tilføjes Interessenter: Eva Elisabeth Bauer, Andreas Fröhlich (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Fröhlich (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2008-03-10 fjernes Interessenter: Mogens Flemming Lytje, Merethe Berkjær Christensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulsnæs 6, 6300 Gråsten (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulsnæs 6, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-06 tilføjes Navne: Lægernes Hus Gråsten I/S (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2006-03-05 fjernes Navne: LÆGEHUSET GRAASTEN I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-30 fjernes Interessenter: Annette Nicolaisen, Annemette Bjerggaard Als (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-07 tilføjes Reelle ejere: Rikke Marie Ellegaard Jensen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2000-07-01 tilføjes Interessenter: Rikke Marie Ellegaard Jensen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 fjernes Interessenter: Jørgen Ambjørn Rye (offentliggjort 2001-03-27)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Interessenter: Annette Nicolaisen (offentliggjort 2003-05-21)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-05 tilføjes Interessenter: Lars Bønløkke (offentliggjort 2016-04-07)
Den 1996-04-01 tilføjes Interessenter: Annemette Bjerggaard Als (offentliggjort 2003-05-21)
Den 1995-01-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Mortensen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 1994-01-01 tilføjes Interessenter: Per Søgaard Iversen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 1993-01-01 tilføjes Reelle ejere: Per Søgaard Iversen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 1991-09-06 tilføjes Interessenter: Finn Mortensen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulsnæs 6, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Interessenter: Mogens Flemming Lytje, Merethe Berkjær Christensen, Jørgen Ambjørn Rye (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: LÆGEHUSET GRAASTEN I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2019-07-01)