Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-03-06 fjernes Navne: BARCO TRADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 341, st. tv., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-17 fjernes Direktion: Frederik Ditmeijer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-05 tilføjes Navne: BARCO TRADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-04 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2125 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-04 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-04 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Vedtægter: 1989-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 341, st. tv., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2125 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)