Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-12-17 fjernes Navne: DENCON UDVIKLINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 4, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 fjernes Bestyrelse: Leif Gottlieb (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-14 fjernes Direktion: John Frede Dreyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 tilføjes Navne: DENCON UDVIKLINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2113 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industriel udvikling, handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand alene, eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Vedtægter: 1989-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 4, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Bestyrelse: Leif Gottlieb (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2113 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)