Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.04.2008 | 16.04.2008 |
NORMAL | 01.12.1988 | 15.04.2008 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Uoplyst (999999) | 01.01.2008 | 16.04.2008 |
Uoplyst (980000) | 01.12.1988 | 31.12.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Stig Ulrik Bolten Jagd. | 01.12.1988 | 16.04.2008 |
Erik Tronborg Andersen. | 01.12.1988 | 26.06.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
TELLER & VOSS INVEST ApS | 04.12.1991 | 16.04.2008 |
WILLY W. VOSS ApS | 27.06.1989 | 03.12.1991 |
ApS SPKR 4 NR. 2112 | 01.12.1988 | 26.06.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening | 30.01.1992 | 16.04.2008 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.