Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Revisor |
Den 1999-01-21 fjernes Navne: ALCON IMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelykken 2-4, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Direktion: Finn Christophersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Vedtægter: 1997-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-05 tilføjes Navne: ALCON IMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2094 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Direktion: Finn Christophersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 fjernes Direktion: Jens Erik Lund Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Direktion: Jens Erik Lund Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 fjernes Direktion: Kim Fugl Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2094 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 fjernes Navne: F B FACADER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Bestyrelse: Jytte Birgit Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 tilføjes Navne: F B FACADER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2094 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelykken 2-4, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jytte Birgit Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2094 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)