Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-11-28 fjernes Binavne: FINANSIERINGSSELSKABET SJØREEN & CO. A/S, FINANSIERINGSSELSKABET MALERHUSET A/S, FINANSIERINGSSELSKABET BRDR. PEDERSENS EFTF. A/S, FINANCIERINGSSELSKABET FRODE PEDERSENS EFTF. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 41, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-24 fjernes Navne: FINANCIERINGSSELSKABET CHR. BLEGVAD & CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-24 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Revisor: CARL M. JENSEN ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 fjernes Bestyrelse: Ole Blegvad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 fjernes Direktion: Karin Annette Vestergaard Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-11 tilføjes Bestyrelse: Karin Annette Vestergaard Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 fjernes Bestyrelse: Ivan Herholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Direktion: Karin Annette Vestergaard Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 fjernes Direktion: Ivan Herholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at financiere Malermestre CHR. BLEGVAD & CO. A/S kundefordringer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-23 tilføjes Vedtægter: 1996-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Krøyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Direktion: Ole Blegvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Binavne: FINANSIERINGSSELSKABET SJØREEN & CO. A/S, FINANSIERINGSSELSKABET MALERHUSET A/S, FINANSIERINGSSELSKABET BRDR. PEDERSENS EFTF. A/S, FINANCIERINGSSELSKABET FRODE PEDERSENS EFTF. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-17 tilføjes Navne: FINANCIERINGSSELSKABET CHR. BLEGVAD & CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-16 fjernes Navne: ASX 14125 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-16 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-16 fjernes Revisor: REVISIONS- OG FORVATNINGS- INSTITUTET AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 41, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Krøyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ASX 14125 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: REVISIONS- OG FORVATNINGS- INSTITUTET AKTIESELSKAB, CARL M. JENSEN ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)