Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 1994-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Navne: SALTEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 tilføjes Vedtægter: 1994-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgade 21, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Direktion: John Brøker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Navne: SALTEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Navne: ASX 13956 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgade 21, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Navne: ASX 13956 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Statsaut. revisor Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)