Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-05 fjernes Binavne: FLORA FINA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-05 fjernes Navne: JACKPOT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 2, 5471 Søndersø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Direktion: Bent Haar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RIO PARTNER A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-11 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RIO PARTNER A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-03 tilføjes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-03 fjernes Revisor: 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Navne: JACKPOT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Navne: FLORA FINA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Binavne: JACKPOT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og financiering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i fællesskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-06 tilføjes Vedtægter: 1992-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 fjernes Revisor: REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 fjernes Revisor: G.K. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 tilføjes Navne: FLORA FINA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-11 fjernes Navne: ASX 13321 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-11 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 2, 5471 Søndersø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Binavne: JACKPOT ApS, FLORA FINA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ASX 13321 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, G.K. REVISION ApS, REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS, 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)