Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-08-16 fjernes Binavne: DAHLGREN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-11 fjernes Bestyrelse: Allan Claude Aebischer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Direktion: Ole Baunsgaard Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-11 fjernes Navne: ISS PLANTESERVICE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Bestyrelse: Johan Kristian Tuft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 fjernes Bestyrelse: Michael Rosenvold (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Rosenvold (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Bestyrelse: Lisa Dahlgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Direktion: Ole Baunsgaard Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Direktion: Helle Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel og service (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Navne: ISS PLANTESERVICE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 fjernes Navne: DAHLGREN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-05-28 tilføjes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Revisor: L.S.L. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Vedtægter: 2004-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-01 tilføjes Direktion: Peter Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 fjernes Direktion: Henning Lykke Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-02 tilføjes Navne: DAHLGREN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-01 fjernes Navne: HENNING LYKKE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-01 fjernes Bestyrelse: Kirsten Margrethe Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-11 tilføjes Navne: HENNING LYKKE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-10 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2965 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-10 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Binavne: DAHLGREN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2965 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, L.S.L. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)