Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-07 fjernes Binavne: OTTO PEDERSEN, HASLEV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Navne: HERRITSLEV EL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sakskøbingvej 71, 4880 Nysted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET SOLBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Bestyrelse: Pia Skovby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Direktion: Ole Skovby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Revisor: PROPS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive el-installationsvirksomhed og anden virksomhed i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Vedtægter: 1991-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Bestyrelse: Flemming Hother Obelitz Tvermoes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 tilføjes Navne: HERRITSLEV EL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2963 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sakskøbingvej 71, 4880 Nysted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Binavne: OTTO PEDERSEN, HASLEV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2963 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA, PROPS A/S, INVESTERINGSSELSKABET SOLBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)