Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 1, 9352 Dybvad (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Navne: SELSKABET AF 3. JUNI 2014 A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Stiftere: Troels Christian Vejby, Tom Jørgensen, Egon Jørgensen (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Bestyrelse: Tom Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-04 tilføjes Bestyrelse: Jesper Erikstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-04 fjernes Bestyrelse: Hans Nyborg Pandi (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 fjernes Direktion: Tom Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vaskerivirksomhed og linnedudlejning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-06-01 tilføjes Navne: SELSKABET AF 3. JUNI 2014 A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-06-01 tilføjes Vedtægter: 2014-06-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-05-31 fjernes Navne: VASKERIET NEPTUN A/S (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-21 tilføjes Direktion: Tom Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-01-21 fjernes Direktion: Hans Nyborg Pandi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Høy (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-12-18 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 fjernes Bestyrelse: Shila Betty Kjær Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2008-11-20 fjernes Revisor: Hans Peter Berg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 1, 9352 Dybvad (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 1, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-29 tilføjes Revisor: Hans Peter Berg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-18 tilføjes Bestyrelse: Shila Betty Kjær Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-18 fjernes Bestyrelse: Anette Maj Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-18 tilføjes Direktion: Hans Nyborg Pandi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-18 fjernes Direktion: Tom Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-01 fjernes Bestyrelse: Troels Christian Vejby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-26 fjernes Revisor: Jysk Revision Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-04-07 fjernes Bestyrelse: Ruth Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-24 fjernes Bestyrelse: Egon Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1994-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1994-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.060.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 1, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-06 tilføjes Bestyrelse: Egon Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-06 tilføjes Direktion: Tom Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1989-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1989-01-06 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-06 tilføjes Navne: VASKERIET NEPTUN A/S (offentliggjort 2014-06-03)
Den 1989-01-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1989-01-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1989-01-06 tilføjes Revisor: Jysk Revision Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-06 tilføjes Stiftere: Troels Christian Vejby, Tom Jørgensen, Egon Jørgensen (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1989-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1989-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)