Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-05-18 fjernes Navne: SØBERG POULSEN INVEST STORVORDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tofthøjvej 12, 9280 Storvorde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Direktion: Ole Søberg Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Revisor: Bendt Stendahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Stiftere: Ole Søberg Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder handel med valuta og værdipapirer, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 tilføjes Vedtægter: 1989-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tofthøjvej 12, 9280 Storvorde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Direktion: Ole Søberg Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Navne: SØBERG POULSEN INVEST STORVORDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Revisor: Bendt Stendahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Stiftere: Ole Søberg Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)