Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kejsegårdsvej 2, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 1. JULI 2005 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Stiftere: Lars Røjmer Nordstrøm, KOMBI TRAFIK EUROPA A/S, Bjarne Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-09 fjernes Bestyrelse: Tim Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-09 fjernes Direktion: Grete Vergo Nicolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejsegårdsvej 2, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Torshøjvej 45, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive factoringvirksomhed, investerings- og udlejningsvirksomhed samt med de nævnte formål beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 1. JULI 2005 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Vedtægter: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Navne: KOMBI TRAFIK FINANS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: kombi-trafik@kombi-trafik.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: kombi-trafik@kombi-trafik.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-17 fjernes Binavne: GUNNAR HENRIKSEN FINANS A/S, G.H.S. FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-21 fjernes Bestyrelse: Bjarne Møller Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-25 fjernes Bestyrelse: Lars Røjmer Nordstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-17 fjernes Direktion: Lars Røjmer Nordstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-21 fjernes Direktion: Bjarne Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torshøjvej 45, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Røjmer Nordstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Binavne: GUNNAR HENRIKSEN FINANS A/S, G.H.S. FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Direktion: Bjarne Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-15 tilføjes Navne: KOMBI TRAFIK FINANS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Stiftere: Lars Røjmer Nordstrøm, KOMBI TRAFIK EUROPA A/S, Bjarne Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)