Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Navne: ApS AF 28/10 1988 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Stiftere: Jean Haller, Aage Rokkedahl Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-15 fjernes Direktion: Aage Rokkedahl Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 tilføjes Navne: ApS AF 28/10 1988 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-10 fjernes Navne: INGENIØR- OG ARKITEKTFIRMA AAGE ROKKEDAHL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-10 tilføjes Vedtægter: 1997-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-23 tilføjes Navne: INGENIØR- OG ARKITEKTFIRMA AAGE ROKKEDAHL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Navne: HALLER OG ROKKEDAHL, INGENIØRER OG ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 fjernes Direktion: Jean Haller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Direktion: Jean Haller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Navne: HALLER OG ROKKEDAHL, INGENIØRER OG ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Stiftere: Jean Haller, Aage Rokkedahl Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)