Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Løvenbalk Mariboe | 07.11.1988 | 12.01.1998 | direktion |
Kjeld Kornum | 07.11.1988 | 17.05.1993 | direktion |
Svend Prosch-Jensen | 07.11.1988 | 16.04.1993 | direktion |
Jan Godballe Børjesson | 07.11.1988 | 10.08.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Larsen Schmidt | 07.11.1988 | 12.01.1998 | bestyrelse |
Kjeld Kornum | 07.11.1988 | 12.01.1998 | bestyrelse |
Steen Løvenbalk Mariboe | 07.11.1988 | 12.01.1998 | bestyrelse |
Hanne Holten | 07.11.1988 | 17.05.1993 | bestyrelse |
Nikolaj Kornum | 07.11.1988 | 17.05.1993 | bestyrelse |
Svend Ole Espensen | 07.11.1988 | 16.04.1993 | bestyrelse |
Masaaki Ema | 07.11.1988 | 16.04.1993 | bestyrelse |
Yutaka Kasahara | 07.11.1988 | 16.04.1993 | bestyrelse |
Katsuo Ogura | 07.11.1988 | 16.04.1993 | bestyrelse |
Carsten Fode | 07.11.1988 | 06.06.1989 | bestyrelse |
Hans-Jørn Østergaard Andersen | 07.11.1988 | 06.06.1989 | bestyrelse |
Jan Godballe Børjesson | 07.11.1988 | 06.06.1989 | bestyrelse |