Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Ebbe Lauridsen | 01.07.1997 | 17.12.1997 | direktion |
Egon Toft | 01.01.1989 | 01.07.1997 | direktion |
Ole Brix Schächter | 01.01.1989 | 13.04.1993 | direktion |
Erik Robert Nisbeth | 01.01.1989 | 01.09.1989 | direktion |
Dan Rybak | 01.01.1989 | 17.07.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Raben Rasmussen | 01.11.1996 | 26.03.1997 | bestyrelse |
Alex Henriksen | 07.06.1996 | 26.03.1997 | bestyrelse |
Flemming Bek Hansen | 07.06.1996 | 01.11.1996 | bestyrelse |
Bent Raben Rasmussen | 07.06.1996 | 01.11.1996 | personlig_suppleant |
Jørn Friis Christiansen | 30.04.1996 | 17.12.1997 | formand |
Henning Ebbe Lauridsen | 20.06.1995 | 17.12.1997 | bestyrelse |
Erik Robert Nisbeth | 20.06.1995 | 17.12.1997 | næstformand |
Lars Erikstrup | 01.01.1989 | 30.04.1996 | bestyrelse |
Niels Thornvig Sørensen | 01.01.1989 | 30.04.1996 | bestyrelse |
Alex Henriksen | 01.01.1989 | 30.04.1996 | bestyrelse |
Flemming Bek Hansen | 01.01.1989 | 30.04.1996 | bestyrelse |
Bent Raben Rasmussen | 01.01.1989 | 30.04.1996 | personlig_suppleant |
Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen | 01.01.1989 | 20.06.1995 | formand |
Carl Johan Krogh | 01.01.1989 | 20.06.1995 | næstformand |
Lars Henrik Åmot Hansen | 01.01.1989 | 13.05.1994 | bestyrelse |
Flemming Bek Hansen | 01.01.1989 | 13.05.1994 | personlig_suppleant |
Jette Jeppesen | 01.01.1989 | 13.04.1993 | bestyrelse |
Martin Møhl | 01.01.1989 | 13.04.1993 | personlig_suppleant |
Bjarne Rosnell Pedersen | 01.01.1989 | 11.02.1993 | personlig_suppleant |
Erik Robert Nisbeth | 01.01.1989 | 03.07.1991 | næstformand |
Dan Rybak | 01.01.1989 | 17.07.1989 | bestyrelse |
Annalise Stege | 01.01.1989 | 17.07.1989 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.01.1989 | 17.07.1989 | formand |