Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jamal Mohamed Msefer Jacobsson | 28.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Sigurd Larsen | 15.12.2007 | 28.04.2022 | direktør |
Jørgen Monberg | 01.01.1989 | 05.12.2007 | direktør |
Lars Sigurd Larsen | 01.01.1989 | 14.06.1989 | direktør |
Dan Rybak | 01.01.1989 | 03.04.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Nørgaard | 23.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christina Rosenkrantz Jørgensen | 18.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jamal Mohamed Msefer Jacobsson | 23.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Müller | 24.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Mørch Badstue | 11.01.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Monberg | 23.11.2017 | 01.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Quistorff | 11.01.2016 | 09.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Verner Bruhn Daugaard | 25.11.2011 | 23.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Finn Jørgensen | 15.11.2006 | 23.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sigurd Larsen | 15.11.2006 | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Quistorff | 15.11.2006 | 10.01.2016 | formand |
Erik Laurids Boisen | 01.01.1989 | 18.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Monberg | 01.01.1989 | 21.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sigurd Larsen | 01.01.1989 | 18.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Herman Goldin | 01.01.1989 | 14.06.1989 | bestyrelsesmedlem |
Dan Rybak | 01.01.1989 | 03.04.1989 | bestyrelsesmedlem |
Annalise Stege | 01.01.1989 | 03.04.1989 | bestyrelsesmedlem |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.01.1989 | 03.04.1989 | formand |