Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørkebyvej 13, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-11 fjernes Navne: LME PRODUCTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Revisor: Ingrid Christine Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Direktion: Erik Kristensen Flyvbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 tilføjes Revisor: Ingrid Christine Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Hansen & Andr easen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Vedtægter: 1996-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-23 fjernes Revisor: KUBIKI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-16 fjernes Direktion: Leif Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-11 tilføjes Navne: LME PRODUCTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-10 fjernes Navne: ADR NR. 1195 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 84.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-10 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-10 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørkebyvej 13, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1195 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, KUBIKI ApS, Revisionsfirmaet Hansen & Andr easen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)