Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-09-19 fjernes Navne: JOBAVISEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 16, 1310 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 fjernes Direktion: Kenneth Lee Reece (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 fjernes Revisor: Arne Lind Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Navne: JOBAVISEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3599 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder ved udgivelse af Jobavisen, samt anden dermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-28 tilføjes Vedtægter: 1989-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 16, 1310 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3599 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Arne Lind Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)