Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Mogensen | 05.09.1988 | 12.06.1991 | direktion |
Dannie Mogensen | 05.09.1988 | 07.09.1990 | direktion |
John Mogensen | 05.09.1988 | 29.05.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Nimb Scharling | 05.09.1988 | 12.06.1991 | bestyrelse |
John Mogensen | 05.09.1988 | 12.06.1991 | bestyrelse |
Dannie Mogensen | 05.09.1988 | 12.06.1991 | bestyrelse |
Torben Jelager | 05.09.1988 | 29.05.1990 | bestyrelse |