Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-12-08 fjernes Navne: MATR.NR. 126 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1256 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 1. AUGUST 1988 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-31 fjernes Direktion: Jørn Qviste (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 tilføjes Navne: MATR.NR. 126 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 fjernes Navne: MART.NR. 126 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-09 tilføjes Navne: MART.NR. 126 SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1988 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen matr.nr. 126 Sankt Annæ Øster Kvarter, beliggende Amaliegade 22, 1256 København K. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 tilføjes Vedtægter: 1991-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1256 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Jørn Qviste (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1988 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 1. AUGUST 1988 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)