Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne |
Den 2010-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelalle 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-23 fjernes Bestyrelse: Erik Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Direktion: Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-23 fjernes Navne: A/S 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Rasmussen & Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Stiftere: Peter Christian Nouvel Buch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2006-03-14 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle koncepter for landsdækkende virksomheder indenfor servicesektoren, samt at yde konsulentbistand og udføre kvalitetskontrol indenfor servicesektoren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, ligesom selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 tilføjes Vedtægter: 2005-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Navne: A/S 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-01 fjernes Navne: FINANSSELSKABET EC A/S (offentliggjort 2001-07-05)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Rasmussen & Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Bestyrelse: Karen Margrethe Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Navne: FINANSSELSKABET EC A/S (offentliggjort 2001-07-05)
Den 2001-05-20 fjernes Navne: FINANSSELSKABET EC ApS (offentliggjort 2000-11-07)
Den 2001-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-21 fjernes Binavne: SKADESERVICE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-10-31 tilføjes Navne: FINANSSELSKABET EC ApS (offentliggjort 2000-11-07)
Den 2000-10-30 fjernes Navne: E.C. SYSTEMSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2006-03-15)
Den 2000-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Navne: E.C. SYSTEMSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-15 fjernes Navne: ASX 14.190 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-15 fjernes Direktion: Peter Christian Nouvel Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-15 fjernes Revisor: Ove Stig Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelalle 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-24 tilføjes Binavne: SKADESERVICE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Direktion: Peter Christian Nouvel Buch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-24 tilføjes Navne: ASX 14.190 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Revisor: Ove Stig Lauritsen, REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Stiftere: Peter Christian Nouvel Buch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)