Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-01-20 fjernes Navne: FAIRWAY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Knabrostræde 23, 1210 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Stiftere: Stig Rosell, Kim Davidsen, Henrik Burmann Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-25 fjernes Bestyrelse: Kim Davidsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-25 fjernes Direktion: Henrik Burmann Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-25 fjernes Revisor: Revisor Ringen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knabrostræde 23, 1210 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Bestyrelse: Kim Davidsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Direktion: Henrik Burmann Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Navne: FAIRWAY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Revisor: Revisor Ringen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Stiftere: Stig Rosell, Kim Davidsen, Henrik Burmann Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Vedtægter: 1988-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)